序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张静 | 99.9% | 4,995万(元) |
2 | 杨彬 | 0.1% | 5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨闪闪
|
执行董事兼总经理 |
2 |
肖颖
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
太平洋房地产经纪有限公司上海仙霞路店
|
张静 | 2018-09-19 |
2 |
太平洋房地产经纪有限公司上海水城路店
|
张静 | 2019-04-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-03 | 监事备案 |
刘丹
|
肖颖
|
2 | 2020-07-31 | 法定代表人变更 |
张静
|
杨闪闪
|
3 | 2020-07-31 | 经理备案 |
-
|
杨闪闪*
|
4 | 2017-09-14 | 投资人(股权)变更 |
张静;上海太平洋置业有限公司;
|
张静;杨彬;
|
5 | 2017-09-14 | 章程备案 |
无
|
2017-09-09章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 |