序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐来燕 | 45% | 900万(元) |
2 | 孔维四 | 25% | 500万(元) |
3 | 杨军梅 | 25% | 500万(元) |
4 | 王成 | 5% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐来燕
|
监事 |
2 |
杨军梅
|
监事 |
3 |
沈李红
|
- |
4 |
王成
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-13 | 监事备案 |
唐来燕
|
杨军梅
|
2 | 2022-07-13 | 法定代表人变更 |
王成
|
孔维四
|
3 | 2022-07-13 | 投资人(股权)变更 |
王成;唐来燕;
|
杨军梅;孔维四*;
|
4 | 2022-07-13 | 章程备案 |
无
|
2022-07-11章程备案
|
5 | 2018-12-17 | 章程备案 |
无
|
2018-12-05章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 |