序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴冬存 | 30% | 150万(元) |
2 | 朱林飞 | 40% | 200万(元) |
3 | 李明明 | 30% | 150万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱林飞
|
监事 |
2 |
李明明
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-24 | 投资人(股权)变更 |
李明明*;朱林飞;
|
李明明*;朱林飞;吴冬存;
|
2 | 2022-02-24 | 章程备案 |
无
|
2022-02-21章程备案
|
3 | 2021-09-24 | 法定代表人变更 |
赖东燕
|
李明明
|
4 | 2021-09-24 | 投资人(股权)变更 |
朱林飞;赖东燕;
|
李明明*;朱林飞;
|
5 | 2021-09-24 | 章程备案 |
无
|
2021-09-06章程备案
|
6 | 2021-09-24 | 注册资本(金)变更 |
50.000000万人民币
|
500.000000万人民币
|
7 | 2018-11-15 | 经营期限(营业期限)变 |
2010-03-12~2020-03-11
|
2010-03-12~2040-03-11
|
8 | 2018-11-15 | 一般经营项目变更 |
家具生产加工
|
家具加工,从事货物及技术的进出口业务
|
9 | 2018-11-15 | 投资人(股权)变更 |
姜海挺;张赛明;胡裕江;
|
朱林飞;赖东燕;
|
10 | 2018-11-15 | 住所变更 |
上海市松江区叶榭镇大叶公路1158号-B9
|
上海市松江区叶榭镇新建路7号第2幢-5
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |