序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋梵振 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宋梵振
|
执行董事 |
2 |
肖瑶珂
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-18 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2021-09-18 | 监事备案 |
李羚
|
肖瑶珂
|
3 | 2021-09-18 | 投资人(股权)变更 |
宋梵振*;李羚;
|
宋梵振*;
|
4 | 2021-09-18 | 章程备案 |
无
|
2021-09-10章程备案
|
5 | 2021-08-12 | 住所变更 |
上海市闵行区元江路5500号第1幢F2206室
|
上海市静安区华康路118号J室
|
6 | 2021-08-12 | 章程修正案备案 |
2019-10-17章程修正案
|
2021-08-12章程修正案
|
7 | 2019-10-31 | 投资人(股权)变更 |
宋梵振*;任贝尔;李羚;
|
宋梵振*;李羚;
|
8 | 2019-10-31 | 章程修正案备案 |
2019-02-28章程修正案
|
2019-10-17章程修正案
|
9 | 2019-10-31 | 监事备案 |
任贝尔
|
李羚
|
10 | 2019-03-06 | 投资人(股权)变更 |
宋梵振*;李羚;凌煜;任贝尔;
|
宋梵振*;李羚;任贝尔;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |