序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘宝军 | 20% | 2万(元) |
2 | 刘林忠 | 80% | 8万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘宝军
|
监事 |
2 |
刘林忠
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-08 | 住所变更 |
上海市普陀区真南路2528号1幢1层1107室
|
上海市松江区文汇路1128号1幢
|
2 | 2022-03-08 | 投资人(股权)变更 |
刘宝军;刘军军;
|
刘林忠*;刘宝军;
|
3 | 2022-03-08 | 章程备案 |
无
|
2022-03-07章程备案
|
4 | 2022-03-08 | 法定代表人变更 |
刘军军
|
刘林忠
|
5 | 2022-03-08 | 出资方式变更 |
刘宝军 货币2.000000万人民币;刘军军 货币8.000000万人民币;
|
刘林忠 货币8.000000万人民币;刘宝军 货币2.000000万人民币;
|
6 | 2021-10-19 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-07-22章程修正案
|
7 | 2021-10-19 | 注册资本(金)变更 |
200.000000万人民币
|
10.000000万人民币
|
8 | 2019-10-24 | 章程备案 |
2018-12-20章程修正案
|
2019-10-09章程备案
|
9 | 2019-10-24 | 法定代表人变更 |
龚华琼
|
刘军军
|
10 | 2019-10-24 | 投资人(股权)变更 |
龚华琼;杨军;
|
刘宝军;刘军军;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |