序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戚瑞娟 | 100% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戚瑞娟
|
执行董事兼总经理 |
2 |
王玲娣
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-15 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:戚瑞娟; 成员:杨喜国;
|
2 | 2018-06-06 | 章程备案 |
2016-08-25章程备案
|
2018-04-26章程备案
|
3 | 2018-06-06 | 住所变更 |
上海市宝山区呼兰路911弄11号5号楼509A室
|
上海市青浦区盈港东路8300弄6-7号1幢3层S区330室
|
4 | 2016-09-30 | 法定代表人变更 |
诸琰俊
|
戚瑞娟
|
5 | 2016-09-30 | 章程备案 |
-
|
2016-08-25章程备案
|
6 | 2016-09-30 | 投资人(股权)变更 |
诸琰俊;
|
戚瑞娟;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 |