序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海徐房(集团)有限公司 | 100% | 4,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚尚花
|
董事 |
2 |
孙伟强
|
董事 |
3 |
崔宁
|
董事长 |
4 |
张健
|
董事 |
5 |
张剑英
|
监事 |
6 |
洪成康
|
总经理,董事 |
7 |
蒋震涛
|
监事 |
8 |
陈禹霖
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-20 | 住所变更 |
上海市徐汇区冠生园路231号2幢311室
|
上海市徐汇区上中路479号501室
|
2 | 2022-01-20 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-12-20章程修正案
|
3 | 2022-01-20 | 监事备案 |
张剑英;严悦
|
张剑英;蒋震涛;陈禹霖
|
4 | 2022-01-20 | 经理备案 |
洪成康
|
洪成康
|
5 | 2022-01-20 | 董事备案 |
崔宁*;洪成康 ;冯志涛;张磊;戎盛华
|
崔宁*;洪成康 ;张健;孙伟强;姚尚花
|
6 | 2020-11-12 | 董事备案 |
洪成康;张磊;戎盛华
|
崔宁*;洪成康 ;张磊;冯志涛;戎盛华
|
7 | 2020-11-12 | 经理备案 |
洪成康
|
洪成康
|
8 | 2020-11-12 | 章程修正案备案 |
2018-02-06章程备案
|
2020-08-18章程修正案
|
9 | 2020-11-12 | 监事备案 |
崔宁*;严悦;周佳鸿
|
张剑英;严悦
|
10 | 2020-11-12 | 法定代表人变更 |
洪成康
|
崔宁
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |