序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | FANG HARRISON | 49% | 34.3万(美元) |
2 | 方宏 | 51% | 35.7万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
FANG HARRISON
|
董事 |
2 |
叶海伦
|
监事 |
3 |
叶萍(YE PING)
|
董事 |
4 |
方宏
|
总经理,董事长 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-22 | 投资人(股权)变更 |
方宏*
|
方宏*;FANG HARRISON
|
2 | 2020-01-22 | 章程备案 |
2017-05-15章程备案
|
2019-12-20章程备案
|
3 | 2020-01-22 | 境外股东****起人的境内 |
光河机械(上海)有限公司
|
钟晨莺;钟晨莺
|
4 | 2017-06-21 | 住所变更 |
上海市闵行区沪闵路1273号
|
上海市闵行区新骏环路189号C座101室
|
5 | 2017-06-21 | 其他事项 |
2016-09-22~
|
2017-06-21~
|
6 | 2017-06-21 | 经营范围变更 |
生产食品、酿造、制药、精细化工行业上的非标通用零部件,销售自产产品,并提供售后服务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
非标全伺服个控制包装/装配流水线设备的研****、生产。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
7 | 2017-06-21 | 章程备案 |
-
|
2017-05-15章程备案
|
8 | 2017-06-21 | 经营期限(营业期限)变 |
1998-05-11~2018-05-10
|
1998-05-11~
|
9 | 2013-04-19 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1998-05-11~2013-05-10
|
1998-05-11~2018-05-10
|
10 | 2013-04-19 | 其他事项备案 |
2007-05-21~2013-05-10
|
2013-04-19~2018-05-10
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |