序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海诚诺人才服务集团有限公司 | 99% | 8,800万(元) |
2 | 蒋佳妮 | 1% | 88.9万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张加东
|
执行董事兼总经理 |
2 |
蒋佳妮
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-04 | 章程备案 |
2018-12-13章程备案
|
2019-10-31章程备案
|
2 | 2019-12-04 | 投资人(股权)变更 |
唐佳;上海诚诺人才服务集团有限公司;
|
蒋佳妮;上海诚诺人才服务集团有限公司;
|
3 | 2019-12-04 | 监事备案 |
唐佳
|
蒋佳妮
|
4 | 2019-05-07 | 投资人(股权)变更 |
张加东*;唐佳;上海诚诺人才服务集团有限公司;
|
唐佳;上海诚诺人才服务集团有限公司;
|
5 | 2019-05-07 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
其他有限责任公司
|
6 | 2019-05-07 | 章程备案 |
无
|
2018-12-13章程备案
|
7 | 2019-05-07 | 注册资本(金)变更 |
8000.000000万人民币
|
8888.888800万人民币
|
8 | 2019-12-04 | 章程备案 |
2018-12-13章程备案
|
2019-10-31章程备案
|
9 | 2019-12-04 | 投资人(股权)变更 |
唐佳;上海诚诺人才服务集团有限公司;
|
蒋佳妮;上海诚诺人才服务集团有限公司;
|
10 | 2019-12-04 | 监事备案 |
唐佳
|
蒋佳妮
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |