序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龚利煜 | 100% | 51万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姜正怡
|
监事 |
2 |
龚利煜
|
执行董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海凯虹模具有限公司分公司
|
夏伟星 | 2000-02-15 |
2 |
上海凯虹模具有限公司苏州分公司
|
龚利煜 | 2021-04-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-29 | 法定代表人变更 |
夏伟星
|
龚利煜
|
2 | 2021-03-29 | 投资人(股权)变更 |
龚利煜*;夏伟星;
|
龚利煜*;
|
3 | 2021-03-29 | 章程备案 |
无
|
2021-03-19章程备案
|
4 | 2021-03-29 | 监事备案 |
龚利煜*
|
姜正怡
|
5 | 2021-03-29 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2017-03-29 | 住所变更 |
上海嘉定环城路200号
|
上海市嘉定区澄浏公路52号39幢2楼J725室
|
7 | 2017-03-29 | 经营范围变更 |
模具、五金加工,胶木的生产、加工(限分支机构经营),环保设备、机械设备的销售。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
模具、五金冷作加工(限分支机构经营),环保设备、机械设备的销售,机械设备租赁(不得从事金融租赁)。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
8 | 2017-03-29 | 章程备案 |
-
|
2017-03-21章程备案
|
9 | 2014-01-22 | 其他变更 |
2012-03-23~2014-02-20
|
2014-01-22~2044-02-14
|
10 | 2014-01-22 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2000-02-15~2014-02-20
|
2000-02-15~2044-02-14
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |