序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海亚明照明有限公司 | 90% | 720万(元) |
2 | 上海华顺实业有限公司 | 10% | 80万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏耀康
|
执行董事 |
2 |
陈静
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-30 | 监事备案 |
许建平
|
陈静
|
2 | 2016-06-29 | 法定代表人变更 |
叶盼
|
苏耀康
|
3 | 2016-06-29 | 董事备案 |
叶盼
|
苏耀康*
|
4 | 2015-08-14 | 监事备案 |
顾文
|
许建平
|
5 | 2015-08-14 | 法定代表人变更 |
李志君
|
叶盼
|
6 | 2012-09-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙忠国;李志君;施永兴;刘经伟;陈文娟
|
顾文;李志君
|
7 | 2012-09-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘经伟
|
李志君
|
8 | 2004-09-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
邵礼群
|
刘经伟
|
9 | 2004-09-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐小芬;孙钧陶;陈品华;刘经伟;王杏明;邵礼群
|
陈文娟;孙忠国;施永兴;李志君;刘经伟
|
10 | 2004-09-17 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
制造生产各类光源、灯具、镇流器等照明电器及附件产品(涉及许可经营的凭许可证经营)**。
|
制造生产各类光源、灯具、镇流器等照明电器及附件产品。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |