序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 和福伟 | 100% | 5,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
和福伟
|
执行董事 |
2 |
孟涛
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-07 | 投资人(股权)变更 |
甲丙控股有限公司;
|
和福伟*;
|
2 | 2019-11-07 | 注册资本(金)变更 |
500.000000万人民币
|
5000.000000万人民币
|
3 | 2019-11-07 | 法定代表人变更 |
周艺婷
|
和福伟
|
4 | 2019-11-07 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2019-11-07 | 章程备案 |
无
|
2019-11-06章程备案
|
6 | 2019-11-07 | 监事备案 |
沈锴
|
孟涛
|
7 | 2019-10-08 | 章程备案 |
-
|
2019-09-12章程备案
|
8 | 2019-10-08 | 监事备案 |
李佳乐
|
沈锴
|
9 | 2019-10-08 | 投资人(股权)变更 |
吴臻;
|
甲丙控股有限公司;
|
10 | 2019-10-08 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2015 | 2015 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |