序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 夏彪 | 80% | 4,000万(元) |
2 | 陆永斌 | 20% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏彪
|
执行董事 |
2 |
陆永斌
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海魅宝活性炭有限公司松江分公司
|
陆嫣 | 2006-05-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-01 | 章程备案 |
2015-12-24章程备案
|
2018-07-02章程备案
|
2 | 2018-08-01 | 投资人(股权)变更 |
夏彪*;陆嫣;
|
夏彪*;陆永斌;
|
3 | 2018-08-01 | 监事备案 |
陆嫣
|
陆永斌
|
4 | 2017-07-31 | 注册资本(金)变更 |
1500.000000万人民币
|
5000.000000万人民币
|
5 | 2017-07-31 | 联络员 |
曹建忠
|
夏彪*
|
6 | 2016-01-19 | 法定代表人变更 |
陆嫣
|
夏彪
|
7 | 2016-01-19 | 监事备案 |
夏彪*
|
陆嫣
|
8 | 2016-01-19 | 注册资本(金)变更 |
50.000000万人民币
|
1500.000000万人民币
|
9 | 2016-01-19 | 章程备案 |
-
|
2015-12-24章程备案
|
10 | 2016-01-19 | 经营期限(营业期限)变 |
2000-01-27~2020-01-25
|
2000-01-27~
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |