序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海喔喔(集团)有限公司 | 90% | 450万(元) |
2 | 陶燕敏 | 10% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张华
|
执行董事 |
2 |
齐丽
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海喔喔食品销售有限公司兰州办事处
|
吴利民 | 1996-07-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-08 | 投资人(股权)变更 |
奚艺波;上海喔喔(集团)有限公司;
|
上海喔喔(集团)有限公司;陶燕敏;
|
2 | 2021-07-08 | 章程备案 |
2019-02-26章程修正案
|
2021-07-02章程备案
|
3 | 2020-05-14 | 法定代表人变更 |
奚艺波
|
张华
|
4 | 2019-03-15 | 经营期限(营业期限)变 |
1996-06-05~2021-06-04
|
1996-06-05~2031-06-04
|
5 | 2019-03-15 | 一般经营项目变更 |
包装材料的销售
|
电子商务(不得从事金融业务),包装材料的销售
|
6 | 2019-03-15 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-02-26章程修正案
|
7 | 2019-03-15 | 经营范围变更 |
预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏,凭许可证经营)、散装食品(直接入口食品,不含熟食卤味,凭许可证经营)、包装材料的销售。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
食品销售,电子商务(不得从事金融业务),包装材料的销售。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
8 | 2019-03-15 | 许可经营项目变更 |
食品经营
|
无
|
9 | 2019-03-15 | 住所变更 |
合庆镇东川公路5535号1室
|
上海市浦东新区东川公路5535号1幢1层
|
10 | 2010-03-02 | 其他变更 |
-
|
2010-03-02~2021-06-04
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |