序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔鸯文 | 10% | 5万(元) |
2 | 戴娟 | 10% | 5万(元) |
3 | 李清 | 5% | 2.5万(元) |
4 | 樊晓 | 10% | 5万(元) |
5 | 王鸿雁 | 10% | 5万(元) |
6 | 魏立民 | 55% | 27.5万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
樊晓
|
监事 |
2 |
魏立民
|
执行董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海太瑜伽文化传播有限公司卢湾分公司
|
朱静业 | 2007-10-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-12 | 监事备案 |
庄凌
|
樊晓
|
2 | 2016-10-12 | 章程备案 |
无
|
2016-08-26章程备案
|
3 | 2016-10-12 | 投资人(股权)变更 |
魏立民*;庄凌;
|
魏立民*;樊晓;李清;戴娟;王鸿雁;崔鸯文;
|
4 | 2013-12-03 | 一般经营项目变更 |
设计、制作、策划、代理各类广告;健康及健身文化推广传播咨询(除经纪);健身相关产品开****;健身器材,生产,销售。(以上凡涉及行政许可的凭许可证经营)。
|
文化艺术交流策划,设计、制作、代理、****布各类广告,企业管理咨询,从事健身器材技术领域内的技术开****、技术咨询、技术转让、技术服务,健身器材、百货的销售
|
5 | 2013-12-03 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
浦东新区宣桥镇南六公路483号103室
|
上海市嘉定区安亭镇于塘路885号1幢105室
|
6 | 2013-12-03 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
设计、制作、策划、代理各类广告;健康及健身文化推广传播咨询(除经纪);健身相关产品开****;健身器材,生产,销售。(以上凡涉及行政许可的凭许可证经营)。
|
文化艺术交流策划,设计、制作、代理、****布各类广告,企业管理咨询,从事健身器材技术领域内的技术开****、技术咨询、技术转让、技术服务,健身器材、百货的销售。[经营项目涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
7 | 2013-12-03 | 其他变更 |
2012-12-06~2014-09-05
|
2013-12-03~2034-09-14
|
8 | 2013-12-03 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2004-09-15~2014-09-14
|
2004-09-15~2034-09-14
|
9 | 2012-12-06 | 监事备案 |
魏立民*;竺慧
|
魏立民*;庄凌
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |