序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海华理商业管理有限公司 | 44.473684% | 422.5万(元) |
2 | 上海华理资产经营有限公司 | 45% | 427.5万(元) |
3 | 张嗣良 | 10.526316% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
庄英萍
|
董事长兼总经理 |
2 |
张嗣良
|
董事兼总经理 |
3 |
张武平
|
董事 |
4 |
景奉杰
|
董事 |
5 |
许修林
|
监事 |
6 |
谭文松
|
董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-28 | 企业类型变更 |
有限责任公司(国有控股)
|
其他有限责任公司
|
2 | 2021-06-28 | 章程备案 |
无
|
2021-06-16章程备案
|
3 | 2021-06-28 | 投资人(股权)变更 |
张嗣良;上海华理资产经营有限公司;
|
张嗣良;上海华理资产经营有限公司;上海华理商业管理有限公司;
|
4 | 2018-04-08 | 章程备案 |
2017-07-10章程备案
|
2018-03-12章程备案
|
5 | 2018-04-08 | 董事备案 |
张嗣良;景奉杰;谭文松;刘坐镇;储炬
|
庄英萍*;张嗣良;张武平;景奉杰;谭文松
|
6 | 2018-04-08 | 法定代表人变更 |
储炬
|
庄英萍
|
7 | 2017-07-31 | 章程备案 |
2015-10-13章程备案
|
2017-07-10章程备案
|
8 | 2017-07-31 | 经营期限(营业期限)变 |
1997-08-21~2017-08-20
|
1997-08-21~2027-08-20
|
9 | 2015-12-31 | 法定代表人变更 |
庄英萍
|
储炬
|
10 | 2015-12-31 | 董事备案 |
庄英萍*;张嗣良;谭文松;刘坐镇;朱彦龙
|
张嗣良;景奉杰;谭文松;储炬;刘坐镇
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |