序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海卫星装备研究所 | 6.423005% | 454.6万(元) |
2 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | 42.568072% | 3,012.9万(元) |
3 | 上海航天设备制造总厂有限公司 | 51.008924% | 3,610.3万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
史佳超
|
董事 |
2 |
庄纯
|
总经理,董事 |
3 |
张新运
|
董事 |
4 |
施莲萍
|
监事 |
5 |
杨华
|
董事 |
6 |
王闻杰
|
董事长 |
7 |
胡佩玲
|
监事 |
8 |
许艳艳
|
监事 |
9 |
贺宁坡
|
董事 |
10 |
金铭
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-22 | 董事备案 |
庄纯;张新运;史佳超;杨华;贺宁坡;黄春苗;陆海滨
|
王闻杰*;王闻杰*;庄纯;张新运;史佳超;杨华;贺宁坡;黄春苗
|
2 | 2021-09-22 | 法定代表人变更 |
陆海滨
|
王闻杰
|
3 | 2021-09-09 | 监事备案 |
杨华;金铭;施莲萍;胡佩玲;周琳贇;王士芳
|
杨华;金铭;许艳艳;施莲萍;龚璇;胡佩玲
|
4 | 2021-09-09 | 董事备案 |
庄纯;张新运;杨华;贺宁坡;黄春苗;陆海滨;荆怀靖
|
庄纯;张新运;史佳超;杨华;贺宁坡;黄春苗;陆海滨
|
5 | 2020-01-06 | 章程修正案备案 |
2018-11-29章程备案
|
2019-12-19章程修正案
|
6 | 2020-01-06 | 经营期限(营业期限)变 |
2000-03-22~2020-03-21
|
2000-03-22~
|
7 | 2019-12-31 | 董事备案 |
庄纯;张新运;杨华;贺宁坡;黄春苗;吴彬;荆怀靖
|
庄纯;张新运;杨华;贺宁坡;黄春苗;荆怀靖;陆海滨
|
8 | 2019-12-31 | 法定代表人变更 |
荆怀靖
|
陆海滨
|
9 | 2019-06-03 | 董事备案 |
庄纯;张新运;杨华;贺宁坡;胡剑豪;荆怀靖;陈伟明
|
庄纯;张新运;杨华;贺宁坡;黄春苗;陈伟明;荆怀靖;吴彬
|
10 | 2019-06-03 | 董事备案 |
庄纯;张新运;杨华;贺宁坡;黄春苗;陈伟明;荆怀靖;吴彬
|
庄纯;张新运;杨华;贺宁坡;黄春苗;荆怀靖;吴彬
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 |