序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张峻 | 70% | 70万(元) |
2 | 郭彬 | 30% | 30万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张峻
|
执行董事兼总经理 |
2 |
郭彬
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-29 | 法定代表人变更 |
滕大川
|
张峻
|
2 | 2021-10-29 | 投资人(股权)变更 |
郭彬;滕大川;
|
张峻*;郭彬;
|
3 | 2021-10-29 | 章程备案 |
无
|
2021-09-13章程备案
|
4 | 2021-10-29 | 经理备案 |
滕大川
|
张峻*
|
5 | 2020-12-07 | 监事备案 |
马美华
|
郭彬
|
6 | 2020-12-07 | 投资人(股权)变更 |
滕大川;董晟;
|
郭彬;滕大川;
|
7 | 2020-12-07 | 章程备案 |
无
|
2020-11-25章程备案
|
8 | 2019-07-05 | 投资人(股权)变更 |
董晟;
|
董晟;滕大川;
|
9 | 2019-07-05 | 注册资本(金)变更 |
500.000000万人民币
|
100.000000万人民币
|
10 | 2019-07-05 | 法定代表人变更 |
董晟
|
滕大川
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |