序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海华梁实业集团有限公司 | 100% | 10,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴善冠
|
执行董事 |
2 |
张秉广
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-28 | 投资人(股权)变更 |
上海华梁企业****展集团有限公司;
|
上海华梁实业集团有限公司;
|
2 | 2020-09-28 | 章程备案 |
2020-08-06章程备案
|
2020-09-27章程备案
|
3 | 2020-09-28 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
4 | 2020-09-28 | 名称变更 |
上海巴曳建筑工程有限公司
|
华梁建设集团有限公司
|
5 | 2020-08-20 | 投资人(股权)变更 |
周文娟;周文军;
|
上海华梁建筑工程有限公司;
|
6 | 2020-08-20 | 章程备案 |
无
|
2020-08-06章程备案
|
7 | 2020-08-20 | 联络员 |
周文军
|
吴善冠*
|
8 | 2020-08-20 | 法定代表人变更 |
周文军
|
吴善冠
|
9 | 2020-08-20 | 董事备案 |
周文军
|
吴善冠*
|
10 | 2020-08-20 | 监事备案 |
周文娟
|
张秉广
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 | |
5 | 2021 | 2021 |