序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨凯 | 80% | 80万(元) |
2 | 阎秋月 | 20% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨凯
|
执行董事兼总经理 |
2 |
阎秋月
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海岚欣体育****展有限公司打浦路分公司
|
杨凯 | 2016-12-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-06 | 注册资本(金)变更 |
5.000000万人民币
|
100.000000万人民币
|
2 | 2019-08-06 | 章程备案 |
2015-01-12章程备案
|
2019-07-29章程备案
|
3 | 2015-01-14 | 监事备案 |
杨凯*;宋政晔
|
杨凯*;阎秋月
|
4 | 2015-01-14 | 投资人(股权)变更 |
杨凯*;宋政晔;
|
杨凯*;阎秋月;
|
5 | 2015-01-14 | 章程备案 |
-
|
2015-01-12章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 | |
8 | 2021 | 2021 |