序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱新宝 | 100% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱新宝
|
执行董事 |
2 |
李百令
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-03 | 章程备案 |
无
|
2020-06-22章程备案
|
2 | 2020-07-03 | 投资人(股权)变更 |
李百令;
|
朱新宝*;
|
3 | 2020-07-03 | 住所变更 |
嘉定区宝安公路2889号2幢A1046室
|
上海市嘉定区封周路655号14幢201室J6754
|
4 | 2020-07-03 | 监事备案 |
房华英
|
李百令
|
5 | 2020-07-03 | 法定代表人变更 |
李百令
|
朱新宝
|
6 | 2014-10-17 | 经营范围变更 |
柴油机设备维修,从事船舶、金属结构、机电设备、环保设备技术领域内的技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务。 [企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营]
|
柴油机设备维修,从事船舶、金属结构、机电设备、环保设备技术领域内的技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
7 | 2014-10-17 | 监事备案 |
李百令;李庆科;李庆科
|
李百令;房华英
|
8 | 2014-10-17 | 经营期限(营业期限)变 |
2004-08-25~2014-08-24
|
2004-08-25~2044-08-24
|
9 | 2014-10-17 | 法定代表人变更 |
李庆科
|
李百令
|
10 | 2014-10-17 | 投资人(股权)变更 |
李百令;李庆科;
|
李百令;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |