序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚杰 | 100% | 100万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚杰
|
执行董事 |
2 |
陆倩
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-21 | 董事备案 |
高铭
|
姚杰*
|
2 | 2020-05-21 | 法定代表人变更 |
高铭
|
姚杰
|
3 | 2018-05-07 | 注册资本(金)变更 |
300.000000万人民币
|
100.0000万人民币
|
4 | 2018-05-07 | 章程备案 |
-
|
2018-01-10章程备案
|
5 | 2017-12-12 | 董事备案 |
姚杰*
|
高铭
|
6 | 2017-12-12 | 法定代表人变更 |
姚杰
|
高铭
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2017 | 2017 | |
2 | 2018 | 2018 | |
3 | 2019 | 2019 | |
4 | 2020 | 2020 | |
5 | 2021 | 2021 |