序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曾平 | 100% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘琏琦
|
监事 |
2 |
曾平
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-04-21 | 投资人(股权)变更 |
曾平*;德阳华林仪表有限公司;
|
曾平*;
|
2 | 2015-04-21 | 经营期限(营业期限)变 |
2004-02-05~2024-01-04
|
2004-02-05~2034-01-04
|
3 | 2015-04-21 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2015-04-21 | 法定代表人变更 |
曾平
|
曾平
|
5 | 2015-04-21 | 监事备案 |
明赐东
|
刘琏琦
|
6 | 2013-06-09 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
500.000000万人民币
|
1000.000000万人民币
|
7 | 2013-06-09 | 实收资本变更 |
500.000000万人民币
|
1000.000000万人民币
|
8 | 2013-06-09 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
曾平* 2010-11-11货币245.000000万人民币;德阳华林仪表有限公司 2010-11-11货币255.000000万人民币;
|
曾平* 2013-06-04货币245.000000万人民币;曾平* 2010-11-11货币245.000000万人民币;德阳华林仪表有限公司 2010-11-11货币255.000000万人民币;德阳华林仪表有限公司 2013-06-03货币255.000000万人民币;
|
9 | 2012-10-30 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2004-02-05~2014-01-04
|
2004-02-05~2024-01-04
|
10 | 2012-10-30 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
曾平* 出资 495.000000万人民币 比例 99.0000%;蔡耀祖 出资 5.000000万人民币 比例 1.0000%;
|
曾平* 出资 245.000000万人民币 比例 49.0000%;德阳华林仪表有限公司 出资 255.000000万人民币 比例 51.0000%;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |