序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 娄庆余 | 80% | 80万(元) |
2 | 娄月英 | 20% | 20万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
娄庆余
|
执行董事 |
2 |
娄月英
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海庆通气体回收设备有限公司分公司
|
娄庆余 | 2005-05-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-23 | 经营期限(营业期限)变 |
2005-04-26~2020-04-25
|
2005-04-26~2035-04-25
|
2 | 2020-04-23 | 住所变更 |
上海市宝山区真陈路1000号418-260室
|
上海市宝山区真陈路1000号1幢418-Z2365室
|
3 | 2020-04-23 | 章程备案 |
2018-06-28章程备案
|
2020-04-07章程备案
|
4 | 2018-06-28 | 监事备案 |
蒋伟凤
|
娄月英
|
5 | 2018-06-28 | 投资人(股权)变更 |
娄庆余*;蒋伟凤;
|
娄庆余*;娄月英;
|
6 | 2018-06-28 | 章程备案 |
无
|
2018-06-28章程备案
|
7 | 2015-04-01 | 住所变更 |
上海市宝山区锦乐路一号综合楼3-1220室
|
上海市宝山区真陈路1000号418-260室
|
8 | 2015-04-01 | 经营期限(营业期限)变 |
2005-04-26~2015-04-25
|
2005-04-26~2020-04-25
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |