序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张志芳 | 20% | 100万(元) |
2 | 许建辉 | 80% | 400万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张健
|
董事 |
2 |
张志芳
|
董事 |
3 |
彭春燕
|
董事 |
4 |
汤赢峰
|
监事 |
5 |
沈亚中
|
董事 |
6 |
沈志刚
|
监事 |
7 |
许建辉
|
董事长兼总经理 |
8 |
陶冲
|
董事 |
9 |
顾冰
|
董事 |
10 |
黄功剑
|
监事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
三的部落(上海)科技股份有限公司徐汇分公司
|
许建辉 | 2013-12-12 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-18 | 监事备案 |
张志芳;黄功剑;汤赢峰;胡振龙
|
黄功剑;汤赢峰;沈志刚
|
2 | 2021-01-15 | 监事备案 |
张志芳;彭春燕;黄功剑;汤赢峰
|
黄功剑;汤赢峰;胡振龙
|
3 | 2021-01-15 | 董事备案 |
许建辉*;张志芳;张健;沈亚中;顾冰;杨磊;沈琴必
|
许建辉*;张志芳;陶冲;张健;彭春燕;沈亚中;顾冰
|
4 | 2017-07-17 | 监事备案 |
张志芳;彭春燕;黄功剑;卞兴贵
|
彭春燕;黄功剑;汤赢峰
|
5 | 2017-07-17 | 经营范围变更 |
从事三维打印设备、三维扫描设备及相关软件专业领域内的技术咨询、技术开****、技术服务、技术转让,模型设计、销售,机械设备、计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品、仪器仪表、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,计算机网络工程,机械设备、仪器仪表修理修配,从事货物及技术的进出口业务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
从事三维打印设备、三维扫描设备及相关软件专业领域内的技术咨询、技术开****、技术服务、技术转让,模型设计、销售,机械设备、计算机软硬件、电子产品、仪器仪表、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、医疗器械的销售,计算机网络工程,机械设备、仪器仪表修理修配,从事货物及技术的进出口业务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
6 | 2017-07-17 | 一般经营项目变更 |
从事三维打印设备、三维扫描设备及相关软件专业领域内的技术咨询、技术开****、技术服务、技术转让,模型设计、销售,机械设备、计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品、仪器仪表、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售,计算机网络工程,机械设备、仪器仪表修理修配,从事货物及技术的进出口业务。
|
从事三维打印设备、三维扫描设备及相关软件专业领域内的技术咨询、技术开****、技术服务、技术转让,模型设计、销售,机械设备、计算机软硬件、电子产品、仪器仪表、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、医疗器械的销售,计算机网络工程,机械设备、仪器仪表修理修配,从事货物及技术的进出口业务。
|
7 | 2016-09-30 | 章程修正案备案 |
2013-09-26章程备案
|
2016-06-13章程修正案
|
8 | 2016-09-30 | 董事备案 |
许建辉*;张志芳;张健;杨磊;沈琴必
|
许建辉*;张志芳;张健;沈亚中;顾冰;沈琴必;杨磊
|
9 | 2016-09-30 | 注册资本(金)变更 |
653.000000万人民币
|
733.4500万人民币
|
10 | 2015-09-23 | 注册资本(金)变更 |
575.000000万人民币
|
653.000000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |