序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王坤林 | 50% | 25万(元) |
2 | 章育萍 | 50% | 25万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
章美琴
|
执行董事 |
2 |
章育萍
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-26 | 住所变更 |
上海市闵行区七宝镇九星村星中路陶瓷区南14幢8-9号
|
上海市闵行区沪松公路450号1幢2层JXY217室
|
2 | 2018-10-26 | 章程备案 |
-
|
2018-10-12章程备案
|
3 | 2018-10-26 | 经营期限(营业期限)变 |
2009-02-27~2019-02-26
|
2009-02-27~2029-02-26
|
4 | 2012-10-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王坤林
|
章美琴
|
5 | 2011-04-27 | 实收资本变更 |
10.000000万人民币
|
50.000000万人民币
|
6 | 2011-04-27 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
章育萍 2011-02-23货币20.000000万人民币;王坤林 2011-02-23货币20.000000万人民币;
|
章育萍 2011-04-19货币20.000000万人民币;章育萍 2009-02-24货币5.000000万人民币;王坤林 2011-04-19货币20.000000万人民币;王坤林 2009-02-24货币5.000000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |