序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨思谦 | 100% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨思谦
|
执行董事 |
2 |
潘惠君
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-12 | 董事备案 |
杨超
|
杨思谦*
|
2 | 2020-11-12 | 章程备案 |
2020-09-07章程修正案
|
2020-10-29章程备案
|
3 | 2020-11-12 | 投资人(股权)变更 |
杨超;悠尔佳(上海)餐饮管理有限公司;
|
杨思谦*;
|
4 | 2020-11-12 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2020-11-12 | 法定代表人变更 |
杨超
|
杨思谦
|
6 | 2020-09-10 | 章程修正案备案 |
2020-06-10章程备案
|
2020-09-07章程修正案
|
7 | 2020-09-10 | 投资人(股权)变更 |
悠尔佳(上海)餐饮管理有限公司;陈滢伊;
|
杨超;悠尔佳(上海)餐饮管理有限公司;
|
8 | 2020-06-30 | 住所变更 |
上海市静安区万航渡路889号4楼L4-21室
|
上海市崇明区北沿公路2111号3幢385-54室(上海崇明森林旅游园区)
|
9 | 2020-06-30 | 董事备案 |
陈滢伊
|
杨超
|
10 | 2020-06-30 | 经营范围变更 |
日用百货、服装、化妆品、珠宝、食品的销售,餐饮企业管理,餐饮服务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
一般项目:日用百货、服装、化妆品、珠宝的销售,餐饮企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |