序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张修斌 | 60% | 6万(元) |
2 | 张敏灵 | 40% | 4万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张修斌
|
执行董事兼总经理 |
2 |
张敏灵
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-03 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:张修斌; 成员:张敏灵;
|
2 | 2020-03-12 | 章程备案 |
-
|
2020-03-04章程备案
|
3 | 2020-03-12 | 经营期限(营业期限)变 |
2010-03-11~2020-03-10
|
2010-03-11~
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 |