序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邱春梅 | 95% | 38万(元) |
2 | 邱有贤 | 5% | 2万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邱春梅
|
执行董事 |
2 |
邱有贤
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-18 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:邱春梅; 成员:邱有贤;
|
2 | 2012-12-28 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
200.000000万人民币
|
40.000000万人民币
|
3 | 2012-12-28 | 其他变更 |
2010-08-10~2012-08-09
|
2012-12-28~2030-08-09
|
4 | 2012-12-28 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
邱春梅 2012-08-06货币152.000000万人民币;邱有贤 2012-08-06货币8.000000万人民币;
|
邱春梅 2010-08-06货币38.000000万人民币;邱有贤 2010-08-06货币2.000000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 |