序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 帅其武 | 50% | 50万(元) |
2 | 高海霞 | 50% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
帅其武
|
监事 |
2 |
高海霞
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-24 | 章程备案 |
-
|
2020-07-15章程备案
|
2 | 2020-07-24 | 投资人(股权)变更 |
帅其武;高广清;
|
高海霞*;帅其武;
|
3 | 2020-07-24 | 法定代表人变更 |
高广清
|
高海霞
|
4 | 2013-05-09 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2005-07-12~2015-07-11
|
2005-07-12~2025-07-11
|
5 | 2013-05-09 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
宝山区沪太路9088号5号楼B-994
|
上海市宝山区沪太路9088号3号楼A-314
|
6 | 2013-05-09 | 其他变更 |
2010-09-30~2015-07-11
|
2013-05-09~2025-07-11
|
7 | 2010-09-30 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
高广清 2005-07-11货币50.000000万人民币;许东 2005-07-11货币50.000000万人民币;
|
帅其武 2010-09-25货币50.000000万人民币;高广清 2005-07-11货币50.000000万人民币;
|
8 | 2010-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许东;许东;周艳
|
帅其武;高广清
|
9 | 2010-09-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
高广清 出资 50.000000万人民币;许东 出资 50.000000万人民币;
|
帅其武 出资 50.000000万人民币;高广清 出资 50.000000万人民币;
|
10 | 2010-09-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
许东
|
高广清
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |