序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 时迅物流有限公司 | 100% | 550万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢莹
|
监事 |
2 |
陈大棣
|
执行董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
时迅国际货运代理(上海)有限公司广州分公司
|
谢莹 | 2012-06-14 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-14 | 章程修正案备案 |
2019-04-01章程备案
|
2019-12-20 章程修正案
|
2 | 2020-01-14 | 住所变更 |
上海市虹口区武进路289号1206-1207室
|
上海市虹口区武进路289号1102室
|
3 | 2019-05-29 | 章程修正案备案 |
-
|
2019-04-01 章程修正案
|
4 | 2019-05-29 | 监事备案 |
吴瑞荣
|
谢莹
|
5 | 2019-05-29 | 经营范围变更 |
承办海运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算及交付运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
承办海运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算及交付运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务,国际海运辅助业务(无船承运业务)。 [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
6 | 2012-02-03 | 实收资本变更 |
时迅物流有限公司 2010-11-30 货币397.6550万人民币;时迅物流有限公司 2009-06-08 货币102.3450万人民币
|
时迅物流有限公司 2010-11-30 货币397.6550万人民币;时迅物流有限公司 2009-06-08 货币102.3450万人民币;时迅物流有限公司 2012-01-04 货币25.2949万人民币;时迅物流有限公司 2012-01-18 货币24.7051万人民币
|
7 | 2012-02-03 | 出资额变更变更 |
时迅物流有限公司 货币500.0000万人民币
|
时迅物流有限公司 货币550.0000万人民币
|
8 | 2012-02-03 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
时迅物流有限公司 2010-12-15 货币400.0000万人民币;时迅物流有限公司 2009-03-09 货币100.0000万人民币
|
时迅物流有限公司 2009-03-09 货币100.0000万人民币;时迅物流有限公司 2010-12-15 货币400.0000万人民币;时迅物流有限公司 2012-01-04 货币25.2949万人民币;时迅物流有限公司 2012-01-18 货币24.7051万人民币
|
9 | 2012-02-03 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
承办海运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转,集装箱拼装拆箱、结算及交付运杂费、报关,报验,保险、相关的短途运输服务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。
|
承办海运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算及交付运杂费、报关、报验、相关的短途运输服务。(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。
|
10 | 2012-02-03 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
500.0000
|
550.0000
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |