序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海苏缘建筑技术工程有限公司 | 50% | 50万(元) |
2 | 龚霞 | 50% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙从文
|
监事 |
2 |
龚霞
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-06 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:龚霞 ; 成员:桑娟娟;
|
2 | 2013-11-12 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
龚霞* 2015-08-18货币12.000000万人民币;上海苏缘建筑技术工程有限公司 2015-08-18货币12.000000万人民币;
|
龚霞* 2013-08-19货币3.000000万人民币;龚霞* 2013-11-07货币47.000000万人民币;上海苏缘建筑技术工程有限公司 2013-08-19货币3.000000万人民币;上海苏缘建筑技术工程有限公司 2013-11-07货币47.000000万人民币;
|
3 | 2013-11-12 | 实收资本变更 |
6.000000万人民币
|
100.000000万人民币
|
4 | 2013-11-12 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
30.000000万人民币
|
100.000000万人民币
|
5 | 2013-11-12 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
龚霞* 出资 15.000000万人民币 比例 50.0000%;上海苏缘建筑技术工程有限公司 出资 15.000000万人民币 比例 50.0000%;
|
龚霞* 出资 50.000000万人民币 比例 50.0000%;上海苏缘建筑技术工程有限公司 出资 50.000000万人民币 比例 50.0000%;
|
6 | 2013-11-12 | 其他变更 |
2013-08-22~2015-08-21
|
2013-11-12~2023-08-21
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |