序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹志强 | 95% | 950万(元) |
2 | 李瑞琦 | 5% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹志强
|
执行董事兼总经理 |
2 |
李瑞琦
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-26 | 法定代表人变更 |
于云
|
曹志强
|
2 | 2017-04-26 | 监事备案 |
余刚
|
李瑞琦
|
3 | 2017-04-26 | 投资人(股权)变更 |
于云;余刚;
|
曹志强*;李瑞琦;
|
4 | 2016-08-24 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
1000.000000万人民币
|
5 | 2016-02-22 | 投资人(股权)变更 |
于云;刘轶;
|
于云;余刚;
|
6 | 2016-02-22 | 监事备案 |
刘轶
|
余刚
|
7 | 2013-01-06 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
于云 出资 9.500000万人民币 比例 95.0000%;刘轶 出资 0.500000万人民币 比例 5.0000%;
|
于云 出资 95.000000万人民币 比例 95.0000%;刘轶 出资 5.000000万人民币 比例 5.0000%;
|
8 | 2013-01-06 | 出资额变更变更 |
于云 货币9.500000万人民币;刘轶 货币0.500000万人民币;
|
于云 货币95.000000万人民币;刘轶 货币5.000000万人民币;
|
9 | 2013-01-06 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
于云 2012-10-09货币9.500000万人民币;刘轶 2012-10-09货币0.500000万人民币;
|
于云 2012-10-09货币9.500000万人民币;于云 2012-12-20货币85.500000万人民币;刘轶 2012-10-09货币0.500000万人民币;刘轶 2012-12-20货币4.500000万人民币;
|
10 | 2013-01-06 | 实收资本变更 |
10.000000万人民币
|
100.000000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |