序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶长通 | 98% | 490万(元) |
2 | 陈毓泽 | 2% | 10万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶长通
|
监事 |
2 |
陈毓泽
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-13 | 章程备案 |
2018-05-03章程备案
|
2020-01-02章程备案
|
2 | 2020-01-13 | 住所变更 |
上海市奉贤区光明A3工业园区顺福路415号3幢635室
|
上海市奉贤区沿钱公路5601号1幢
|
3 | 2018-05-31 | 住所变更 |
上海市奉贤区青村镇光明金钱公路3388号第二幢247室
|
上海市奉贤区光明A3工业园区顺福路415号3幢635室
|
4 | 2018-05-31 | 一般经营项目变更 |
玩具制造(限分支机构经营)、批****、零售,健身器材、塑料制品、木制品的加工(限分支机构经营)。
|
游乐设备、玩具、木制品、健身器材、体育用品的批****、零售,塑料制品加工(限分支机构经营)、批****、零售。
|
5 | 2018-05-31 | 章程备案 |
2017-08-10章程备案
|
2018-05-03章程备案
|
6 | 2018-05-31 | 法定代表人变更 |
陈毓泽
|
陈毓泽
|
7 | 2018-05-31 | 经营范围变更 |
玩具制造(限分支机构经营)、批****、零售,健身器材、塑料制品、木制品的加工(限分支机构经营)。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
游乐设备、玩具、木制品、健身器材、体育用品的批****、零售,塑料制品加工(限分支机构经营)、批****、零售。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
|
8 | 2017-08-23 | 投资人(股权)变更 |
陈毓泽*;叶长通;
|
陈毓泽*;叶长通;
|
9 | 2017-08-23 | 章程备案 |
-
|
2017-08-10章程备案
|
10 | 2017-08-23 | 注册资本(金)变更 |
50.000000万人民币
|
500.000000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |