序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 任加荣 | 30% | 30万(元) |
2 | 张玉华 | 20% | 20万(元) |
3 | 欧连生 | 50% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任加荣
|
监事 |
2 |
欧连生
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-12 | 法定代表人变更 |
任加荣
|
欧连生
|
2 | 2021-11-12 | 章程备案 |
无
|
2021-11-04章程备案
|
3 | 2021-11-12 | 经营期限(营业期限)变 |
2011-11-22~2021-11-21
|
2011-11-22~
|
4 | 2021-11-12 | 投资人(股权)变更 |
欧连生*;任加荣;
|
欧连生*;任加荣;张玉华;
|
5 | 2021-11-12 | 监事备案 |
欧连生*
|
任加荣
|
6 | 2013-10-25 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
欧连生* 2013-11-15货币16.000000万人民币;任加荣 2013-11-15货币24.000000万人民币;
|
欧连生* 2011-11-16货币4.000000万人民币;欧连生* 2013-10-17货币16.000000万人民币;任加荣 2013-10-17货币24.000000万人民币;任加荣 2011-11-16货币6.000000万人民币;
|
7 | 2013-10-25 | 实收资本变更 |
10.000000万人民币
|
50.000000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |