序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李国庆 | 70% | 70万(元) |
2 | 陈光花 | 30% | 30万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李国庆
|
执行董事 |
2 |
陈光花
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-18 | 章程备案 |
无
|
2020-05-13章程备案
|
2 | 2020-05-18 | 监事备案 |
方烨
|
陈光花
|
3 | 2020-05-18 | 投资人(股权)变更 |
李国庆*;方烨;
|
李国庆*;陈光花;
|
4 | 2018-04-24 | 法定代表人变更 |
胡成霞
|
李国庆
|
5 | 2018-04-24 | 章程备案 |
2014-12-05章程备案
|
2018-04-19章程备案
|
6 | 2014-12-16 | 投资人(股权)变更 |
李国庆*;方烨;胡成霞;
|
李国庆*;方烨;
|
7 | 2014-12-16 | 章程备案 |
-
|
2014-12-05章程备案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 |