序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 南昌中科新能投资中心(有限合伙) | 26.538461% | 2,521.2万(元) |
2 | 嘉铭投资有限公司 | 25.384616% | 2,411.5万(元) |
3 | 康佳集团股份有限公司 | 39% | 3,705万(元) |
4 | 马鞍山市城市****展投资集团有限责任公司 | 9.076923% | 862.3万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐坤
|
董事 |
2 |
孙华妹
|
监事 |
3 |
孙华李
|
董事 |
4 |
李海燕
|
监事 |
5 |
王伟
|
监事 |
6 |
章晓辉
|
董事 |
7 |
金军叶
|
董事长 |
8 |
金子翔
|
总经理,董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-28 | 法定代表人变更 |
章晓辉
|
金子翔
|
2 | 2022-01-28 | 经理备案 |
章晓辉
|
金子翔*
|
3 | 2022-01-28 | 董事备案 |
刘喜田;YUTAO FENG ;崔建萍;WESLEY WEN HU;兰功成;冯俊修;杨海英
|
金子翔*;唐坤;章晓辉;金军叶;孙华李;YUTAO FENG
|
4 | 2022-01-28 | 监事备案 |
李海燕;陈小平;唐月红
|
孙华妹;李海燕;王伟
|
5 | 2022-01-28 | 章程修正案备案 |
无
|
2022-01-25章程修正案
|
6 | 2019-02-21 | 注册资本(金)变更 |
32000.000000万人民币
|
9500.0000万人民币
|
7 | 2019-02-21 | 章程修正案备案 |
2018-10-16章程备案
|
2019-02-20章程修正案
|
8 | 2018-12-26 | 章程备案 |
2017-09-20章程修正案
|
2018-10-16章程备案
|
9 | 2018-03-23 | 章程修正案备案 |
2013-09-11章程备案
|
2017-09-20章程修正案
|
10 | 2018-03-23 | 企业类型变更 |
股份有限公司(非上市、国有控股)
|
股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |