序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 漆晓丽 | 50% | 25万(元) |
2 | 胡志勇 | 50% | 25万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
漆晓丽
|
监事 |
2 |
胡志勇
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-20 | 章程备案 |
2017-02-17章程备案
|
2019-07-11章程备案
|
2 | 2019-12-20 | 监事备案 |
陈尧
|
漆晓丽
|
3 | 2019-12-20 | 住所变更 |
上海市奉贤区金汇镇金碧路665、685号1幢1133室
|
上海市奉贤区金海公路6055号28幢1层
|
4 | 2019-12-20 | 投资人(股权)变更 |
陈尧;刘振;
|
胡志勇*;漆晓丽;
|
5 | 2019-12-20 | 法定代表人变更 |
刘振
|
胡志勇
|
6 | 2017-02-24 | 章程备案 |
-
|
2017-02-17章程备案
|
7 | 2017-02-24 | 投资人(股权)变更 |
方国;陈尧;
|
刘振;陈尧;
|
8 | 2017-02-24 | 法定代表人变更 |
方国
|
刘振
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |