序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘杨 | 40% | 800万(元) |
2 | 吴松 | 30% | 600万(元) |
3 | 吴满春 | 30% | 600万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘杨
|
执行董事 |
2 |
吴满春
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-30 | 章程备案 |
2016-05-30章程备案
|
2016-12-23章程备案
|
2 | 2016-12-30 | 法定代表人变更 |
李申连
|
刘杨
|
3 | 2016-12-30 | 住所变更 |
上海市闵行区七莘路889号2幢157室
|
上海市闵行区昆阳路860号2幢101室
|
4 | 2016-12-30 | 监事备案 |
刘汉红
|
吴满春
|
5 | 2016-12-30 | 投资人(股权)变更 |
上海远及泽实业有限公司;
|
刘杨*;吴满春;吴松;
|
6 | 2016-12-30 | 注册资本(金)变更 |
50.000000万人民币
|
2000.000000万人民币
|
7 | 2016-12-30 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2016-06-06 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
9 | 2016-06-06 | 监事备案 |
杨奕
|
刘汉红
|
10 | 2016-06-06 | 投资人(股权)变更 |
王樾;卞晓青;杨奕;沈霖柯;
|
上海远及泽实业有限公司;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |