序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨芬 | 30% | 90万(元) |
2 | 王泳秋 | 70% | 210万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨芬
|
监事 |
2 |
王泳秋
|
执行董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海斯岛餐饮企业管理有限公司静安分公司
|
王泳秋 | 2014-01-03 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-11 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:王泳秋; 成员:夏明; 成员:王东明;
|
2 | 2018-01-26 | 监事备案 |
夏明
|
杨芬
|
3 | 2018-01-26 | 章程修正案备案 |
2017-04-06章程备案
|
2018-01-22章程修正案
|
4 | 2018-01-26 | 投资人(股权)变更 |
王泳秋;夏明;
|
杨芬;王泳秋;
|
5 | 2017-04-13 | 法定代表人变更 |
罗园
|
王泳秋
|
6 | 2017-04-13 | 章程修正案备案 |
-
|
2017-04-06章程修正案
|
7 | 2017-04-13 | 投资人(股权)变更 |
夏明;罗园;郭伟;
|
夏明;王泳秋;
|
8 | 2017-04-13 | 监事备案 |
郭伟
|
夏明
|
9 | 2015-10-27 | 法定代表人变更 |
白鹏
|
罗园
|
10 | 2015-10-27 | 投资人(股权)变更 |
郭伟;白鹏;
|
郭伟;夏明;罗园;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 |