序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冯晶 | 95% | 57万(元) |
2 | 陆征彦 | 5% | 3万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
冯晶
|
执行董事 |
2 |
陆征彦
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-03-08 | 投资人(股权)变更 |
陆征彦;余金梅;
|
冯晶*;陆征彦;
|
2 | 2017-03-08 | 章程备案 |
-
|
2017-03-02章程备案
|
3 | 2017-03-08 | 法定代表人变更 |
余金梅
|
冯晶
|
4 | 2014-09-05 | 投资人(股权)变更 |
陆征彦;余江平;
|
陆征彦;余金梅;
|
5 | 2014-09-05 | 法定代表人变更 |
余江平
|
余金梅
|
6 | 2014-05-26 | 一般经营项目变更 |
国内货物运输代理,装卸服务,仓储服务(除危险品),机电设备,电子产品,五金交电,文化办公用品,日用百货销售。
|
国内货物运输代理,装卸服务,仓储服务(除危险品),机电设备,电子产品,五金交电,文化办公用品,日用百货销售。
|
7 | 2014-05-26 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2014-05-26 | 许可经营项目变更 |
公路运输
|
公路运输
|
9 | 2014-05-26 | 法定代表人变更 |
余江平
|
余江平
|
10 | 2014-05-26 | 投资人(股权)变更 |
余江平;
|
陆征彦;余江平;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 | |
6 | 2019 | 2019 | |
7 | 2020 | 2020 |