序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴均夫 | 40% | 40万(元) |
2 | 张红良 | 60% | 60万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴均夫
|
监事 |
2 |
张红良
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-20 | 法定代表人变更 |
吴均夫
|
张红良
|
2 | 2020-04-20 | 监事备案 |
张红良*
|
吴均夫
|
3 | 2020-04-20 | 章程备案 |
2018-06-13章程修正案
|
2020-04-01章程备案
|
4 | 2020-04-20 | 投资人(股权)变更 |
张红良*;吴均夫;
|
张红良*;吴均夫;
|
5 | 2018-07-03 | 住所变更 |
上海市闵行区光华路598号3幢A1084室
|
上海市闵行区光华路598号2幢AD4025室
|
6 | 2018-07-03 | 章程修正案备案 |
-
|
2018-06-13章程修正案
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2014 | 2014 | |
3 | 2015 | 2015 | |
4 | 2016 | 2016 | |
5 | 2017 | 2017 | |
6 | 2018 | 2018 | |
7 | 2019 | 2019 | |
8 | 2020 | 2020 | |
9 | 2021 | 2021 |