序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | ZEBRA TECHNOLOGIES ASIA PACIFIC PTE. LTD. | 100% | 140万(美元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
COLLEEN MAURA O'SULLIVAN
|
监事 |
2 |
GOH HUI BENG
|
董事 |
3 |
LOKE LAI HEONG
|
董事 |
4 |
LOKE WENG HONG ADRIAN
|
董事长 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
真珍斑马技术贸易(上海)有限公司北京分公司
|
关涛 | 2014-10-11 |
2 |
真珍斑马技术贸易(上海)有限公司广州分公司
|
胡昕 | 2014-09-11 |
3 |
真珍斑马技术贸易(上海)有限公司深圳分公司
|
胡昕 | 2014-09-22 |
4 |
真珍斑马技术贸易(上海)有限公司第一分公司
|
吴坚 | 2014-08-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-12 | 住所变更 |
上海市静安区石门一路288号二座2801、2807-2812室
|
上海市静安区石门一路288号二座2801、2808-2812室
|
2 | 2021-01-12 | 章程修正案备案 |
2017-12-13章程备案
|
2021-01-08 章程修正案
|
3 | 2019-06-04 | 法定代表人变更 |
LOKE LAI HEONG
|
LOKE WENG HONG ADRIAN
|
4 | 2019-06-04 | 董事备案 |
LOKE WENG HONG ADRIAN*;GOH HUI BENG
|
GOH HUI BENG;LOKE LAI HEONG
|
5 | 2017-12-25 | 住所变更 |
上海市静安区延安中路1228号21层2105室
|
上海市静安区石门一路288号二座2801、2807-2812室
|
6 | 2017-12-25 | 章程修正案备案 |
2017-08-25章程备案
|
2017-12-13 章程修正案
|
7 | 2017-09-08 | 监事备案 |
GINA VASCSINEC
|
COLLEEN MAURA O'SULLIVAN
|
8 | 2017-09-08 | 境外股东****起人的境内 |
无
|
真珍斑马技术贸易(上海)有限公司
|
9 | 2017-09-08 | 章程备案 |
2016-10-22章程备案
|
2017-08-25章程备案
|
10 | 2017-09-08 | 法定代表人变更 |
TODD ROBERT NAUGHTON
|
LOKE LAI HEONG
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 | |
7 | 2021 | 2021 |