序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄正敏 | 100% | 50万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王新弟
|
监事 |
2 |
黄正敏
|
执行董事 |
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海羽文工贸有限公司分公司
|
黄正敏 | 1999-09-08 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-29 | 章程备案 |
-
|
2019-03-08章程备案
|
2 | 2019-03-29 | 监事备案 |
黄银林
|
王新弟
|
3 | 2019-03-29 | 住所变更 |
上海市松江区华生综合经济区
|
上海市松江区车墩镇朝阳路20号7幢358室
|
4 | 2019-03-29 | 投资人(股权)变更 |
黄正敏*;黄银林;
|
黄正敏*;
|
5 | 2019-03-29 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2019-03-29 | 经营期限(营业期限)变 |
1999-09-08~2019-05-12
|
1999-09-08~2039-05-12
|
7 | 2009-05-18 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1999-09-08~2009-09-07
|
1999-09-08~2019-05-12
|
8 | 2009-05-18 | 其他变更 |
-
|
2009-05-18~2019-05-12
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |