序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于全峰 | 100% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于全峰
|
执行董事 |
2 |
李伟文
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-10-29 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
2 | 2015-10-29 | 监事备案 |
李记成
|
李伟文
|
3 | 2015-10-29 | 章程备案 |
-
|
2015-10-22章程备案
|
4 | 2015-10-29 | 投资人(股权)变更 |
于全峰*;程迎春;李记成;
|
于全峰*;
|
5 | 2015-10-29 | 注册资本(金)变更 |
50.000000万人民币
|
1000.000000万人民币
|
6 | 2013-12-31 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李记成 2013-09-10货币25.000000万人民币;程迎春 2013-09-10货币25.000000万人民币;
|
于全峰* 2013-09-10货币20.000000万人民币;李记成 2013-09-10货币15.000000万人民币;程迎春 2013-09-10货币15.000000万人民币;
|
7 | 2013-12-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李记成
|
于全峰
|
8 | 2013-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
程迎春;李记成
|
于全峰*;李记成
|
9 | 2013-12-31 | 投资人变更(包括出资额变更、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李记成 出资 25.000000万人民币 比例 50.0000%;程迎春 出资 25.000000万人民币 比例 50.0000%;
|
于全峰* 出资 20.000000万人民币 比例 40.0000%;李记成 出资 15.000000万人民币 比例 30.0000%;程迎春 出资 15.000000万人民币 比例 30.0000%;
|
10 | 2013-12-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李记成 出资 25.000000万人民币;程迎春 出资 25.000000万人民币;
|
于全峰* 出资 20.000000万人民币;李记成 出资 15.000000万人民币;程迎春 出资 15.000000万人民币;
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2013 | 2013 | |
2 | 2016 | 2016 | |
3 | 2017 | 2017 | |
4 | 2018 | 2018 | |
5 | 2019 | 2019 | |
6 | 2020 | 2020 |