序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海勋伊投资管理有限公司 | 86% | 1,130.0万(元) |
2 | 蔡晓康 | 14% | 184.0万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡晓康
|
执行董事 |
2 |
蔡聪兰
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-24 | 章程修正案备案 |
2020-04-22章程备案
|
2020-05-06章程修正案
|
2 | 2020-06-24 | 投资人(股权)变更 |
蔡晓康*;上海拿聚网络科技有限公司;
|
蔡晓康*;上海勋伊投资管理有限公司;
|
3 | 2020-05-09 | 住所变更 |
上海市松江区莘砖公路518号9幢402-1室
|
上海市松江区莘砖公路518号9幢402-1室
|
4 | 2020-04-29 | 章程备案 |
无
|
2020-04-22章程备案
|
5 | 2020-04-29 | 企业类型变更 |
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2020-04-29 | 经理备案 |
蔡晓康*
|
-
|
7 | 2020-04-29 | 名称变更 |
上海明柏健康管理股份有限公司
|
上海明柏健康管理有限公司
|
8 | 2020-04-29 | 法定代表人变更 |
蔡晓康
|
蔡晓康
|
9 | 2020-04-29 | 董事备案 |
蔡晓康*;叶振清;张梅;储玲玲;张桂兰
|
蔡晓康*
|
10 | 2020-04-29 | 监事备案 |
蔡聪兰;张燕;储明明
|
蔡聪兰
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2018 | 2018 | |
2 | 2019 | 2019 | |
3 | 2020 | 2020 | |
4 | 2021 | 2021 |