序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 冶建(杭州)控股有限公司 | 100% | 1,000万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨锦岚
|
监事 |
2 |
郦冬
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-05 | 清算组成员备案 |
-
|
负责人:郦冬; 成员:杨锦岚;
|
2 | 2018-01-11 | 章程备案 |
2017-08-25章程备案
|
2017-12-15章程备案
|
3 | 2018-01-11 | 监事备案 |
夏翠新
|
杨锦岚
|
4 | 2018-01-11 | 法定代表人变更 |
周佩华
|
郦冬
|
5 | 2018-01-11 | 投资人(股权)变更 |
周佩华;夏翠新;
|
冶建(杭州)控股有限公司;
|
6 | 2018-01-11 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
7 | 2017-09-13 | 章程备案 |
-
|
2017-08-25章程备案
|
8 | 2017-09-13 | 投资人(股权)变更 |
钱凯;王慧;
|
周佩华;夏翠新;
|
9 | 2017-09-13 | 法定代表人变更 |
钱凯
|
周佩华
|
10 | 2017-09-13 | 注册资本(金)变更 |
10.000000万人民币
|
1000.000000万人民币
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2014 | 2014 | |
2 | 2015 | 2015 | |
3 | 2016 | 2016 | |
4 | 2017 | 2017 | |
5 | 2018 | 2018 |