序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广东拓湃新能源科技有限公司 | 70% | 70万(元) |
2 | 深圳市康顺****科技有限公司 | 30% | 30万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
候俊双
|
- |
2 |
刘伍华
|
监事 |
3 |
袁波
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-11 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
其他有限责任公司
|
2 | 2022-03-11 | 经营期限(营业期限)变 |
2016-02-29~2026-02-27
|
2016-02-29~
|
3 | 2022-03-11 | 法定代表人变更 |
张乃月
|
袁波
|
4 | 2022-03-11 | 投资人(股权)变更 |
上海锋豪贸易有限公司;
|
广东拓湃新能源科技有限公司;深圳市康顺****科技有限公司;
|
5 | 2022-03-11 | 监事备案 |
胡德立
|
刘伍华
|
6 | 2022-03-11 | 章程备案 |
无
|
2022-02-23章程备案
|
7 | 2020-11-27 | 法定代表人变更 |
黄懿文
|
张乃月
|
8 | 2019-11-06 | 法定代表人变更 |
徐宏鸣
|
黄懿文
|
9 | 2018-12-18 | 投资人(股权)变更 |
上海好地方实业集团有限公司;
|
上海锋豪贸易有限公司;
|
10 | 2018-12-18 | 监事备案 |
廖丽贞
|
胡德立
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 |