序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李晓龙 | 100% | 200万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李晓龙
|
执行董事兼总经理 |
2 |
李风书
|
监事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-21 | 投资人(股权)变更 |
李凤梅;朱海顺;
|
李晓龙*;
|
2 | 2020-01-21 | 章程备案 |
2019-07-25章程备案
|
2020-01-14章程备案
|
3 | 2020-01-21 | 法定代表人变更 |
李凤梅
|
李晓龙
|
4 | 2020-01-21 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2020-01-21 | 监事备案 |
朱海顺
|
李风书
|
6 | 2019-08-05 | 章程备案 |
-
|
2019-07-25章程备案
|
7 | 2019-08-05 | 投资人(股权)变更 |
李凤梅;李晓萌;
|
李凤梅;朱海顺;
|
8 | 2019-08-05 | 监事备案 |
李晓萌
|
朱海顺
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |