序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李丹 | 30% | 900万(元) |
2 | 王俊玲 | 30.3% | 909万(元) |
3 | 邱华伟 | 39.7% | 1,191万(元) |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周景珍
|
监事 |
2 |
王丽
|
执行董事 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-02 | 章程备案 |
2017-05-05章程备案
|
2018-10-28章程备案
|
2 | 2018-11-02 | 投资人(股权)变更 |
李丹;邱华伟;
|
李丹;邱华伟;王俊玲;
|
3 | 2018-11-02 | 注册资本(金)变更 |
1000.000000万人民币
|
3000.000000万人民币
|
4 | 2018-11-02 | 法定代表人变更 |
李丹
|
王丽
|
5 | 2017-05-17 | 投资人(股权)变更 |
周景珍;邱华伟;
|
邱华伟;李丹;
|
6 | 2017-05-17 | 章程备案 |
无
|
2017-05-05章程备案
|
7 | 2017-05-17 | 法定代表人变更 |
邱华伟
|
李丹
|
序号
|
****布日期
|
年报 | 查看 |
1 | 2016 | 2016 | |
2 | 2017 | 2017 | |
3 | 2018 | 2018 | |
4 | 2019 | 2019 | |
5 | 2020 | 2020 | |
6 | 2021 | 2021 |